Командующий сф представил нового заместителя по материально-техническому обеспечению. Воронов николай михайлович Зам по мто зво воронов
12.03.201817:23
Командующий Северным флотом Николай Евменов представил командному составу флота своего заместителя по материально-техническому обеспечению генерал Виктора Воронова.
Генерал-майор Виктор Владимирович Воронов родился в 1961 году в Воронеже. В 1983 году окончил Омское высшее общевойсковое командное училище и проходил службу в мотострелковых частях Забайкальского и Туркестанского военных округов. В 1994 году с должности начальника штаба отдельного учебного разведывательного батальона поступил в Военную академию тыла и транспорта, после окончания которой был назначен в Северо-Кавказский военный округ заместителем командира мотострелковой дивизии по тылу.
С 2002 по 2004 годы обучался в Военной академии Генштаба ВС РФ, затем проходил службу в Дальневосточном и Сибирском военных округах на должностях заместителя командующего объединением по тылу, начальником тыла округа. Был заместителем командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.
В январе 2018 года назначен на должность заместителя командующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению.
Имеет государственные награды Российской Федерации и медали Министерства обороны.
Новости по теме
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1914 - 12.07.1944
Герой Советского Союза
В оронов Виктор Фёдорович - штурман 190-го штурмового авиационного полка 214-й штурмовой авиационной дивизии 4-й воздушной армии Северо-Кавказского фронт, майор.
Родился в 1914 году в городе Петрограде (с 1924 года – Ленинград, с 1965 года – город-герой, с 1991 года – Санкт-Петербург) в семье рабочего. Русский. Член ВКП(б) с 1942 года. Окончил техникум, работал техником-конструктором.
В Красной Армии с 1936 года. В 1940 году окончил Чкаловское военное авиационное училище. В действующей армии с августа 1941 года.
С первых дней Великой Отечественной войны В.В. Воронов, которого командир 214-й штурмовой авиационной дивизии генерал-майор авиации Рубанов С.У. называл «ведущим среди ведущих», проявил способности пилота высокого класса и незаурядного штурмана. Снайперски точным был его удар по переправе на реке Десне в районе города Остер Черниговской области Украины в момент нахождения там танков и бронемашин противника, успешными были его разведывательные полёты у Чернигова, бомбардировка орловского аэродрома, в результате которой ведомая им группа самолётов-штурмовиков «Ил-2» вывела из строя сорок гитлеровских «юнкерсов». Затем были боевые вылеты в небе над Сталинградом (с 1961 года - Волгоград, с 1965 года - город-герой), под Ростовом, на Кубани, Северном Кавказе, в Крыму.
Штурман 190-го штурмового авиационного полка (214-я штурмовая авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, Северо-Кавказский фронт) майор Виктор Воронов к июлю 1943 года произвёл восемьдесят один боевой вылет, нанёс врагу большие потери в живой силе и технике, уничтожил на земле шестнадцать и сбил в воздухе шесть самолётов и два аэростата противника.
У казом Президиума Верховного Совета СССР от 24 августа 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм майору Воронову Виктору Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1010).
12 июля 1944 года в бою за освобождение Советской Прибалтики, в районе латвийского города Зилупе, В.В. Воронов направил свой горящий штурмовик «Ил-2» на вражескую зенитную батарею, приняв смерть, как подобает Герою. После освобождения города Зилупе войсками 2-го Прибалтийского фронта (18 июля 1944 года) отважный лётчик был похоронен с воинскими почестями на Центральной площади этого города.
Награждён двумя орденами Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, медалями.
Герой Советского Союза В.В. Воронов был зачислен в коллектив рижского производственного объединения «Коммутатор». Именем Героя была названа зилупская средняя школа.
- Биография:
Православный. Образование получил в Нижегородском кадетском корпусе (1875). В службу вступил 11.08.1875. Окончил 1-е военное Павловское училище (1877). Выпущен Прапорщиком (ст. 10.06.1877) в 22-ю артиллерийскую бригаду. Подпоручик (ст. 18.12.1878). Поручик (ст. 20.12.1879). Штабс-Капитан (ст. 01.12.1885). Окончил Николаевскую академию Генерального Штаба (1887; по 1-му разряду). Капитан (ст. 07.04.1887). Состоял при Московском ВО. Ст. адъютант штаба 2-й гренад. дивизии (13.02.1888-05.04.1892). Цензовое командование ротой отбывал в 7-м гренад. Самогитском полку (10.10.1888-19.10.1889). Подполковник (ст. 05.04.1892). Штаб-офицер для особых поручений при К-щем войсками Казанского ВО (05.04.1892-09.07.1898). Полковник (пр. 1896; ст. 24.03.1896; за отличие). Цензовое командование батальоном отбывал в 4-м гренад. Несвижском полку (01.05.-01.09.1896). Штаб-офицер при управлении 52-й пех. рез. бригады (09.07.1898-12.03.1903). Командир 59-го пехотного Люблинского полка (12.03.1903-12.02.1904). Участник русско-японской войны 1904-1905. Состоял в распоряжении Наместника на Дальнем Востоке (12.02.-13.04.1904). Комендант Главной квартиры полевого штаба Наместника на Дальнем Востоке (13.04.1904-18.07.1905). Генерал-майор (пр. 1904; ст. 18.06.1904; за отличие). И.д. генерала для поручений при гл. начальнике санит. части (30.11.1904-15.03.1905). Вр. и.д. Гл. начальника санит. части при Главнокомандующем на Дальнем Востоке (15.03.-27.03.1905). Командир 1-й бригады 14-й пехотной дивизии (18.07.1905-29.12.1908). Начальник 56-й пех. рез. бригады (29.12.1908-30.03.1909). Начальник 52-й пех. рез. бригады (30.03.1909-21.07.1910). Начальник 1-й Туркестанской стр. бригады (21.07.1910-12.06.1912). Генерал-лейтенант (пр. 1912; ст. 30.05.1912; за отличие). Начальник 6-й Сибирской стр. дивизии (12.06.1912-31.12.1913). Начальник 51-й пехотной дивизии (31.12.1913-22.12.1914). Участник мировой войны. Командир 5-го Сибирского арм. корпуса (22.12.1914-12.04.1917). На 10.07.1916 в том же чине (ст. 30.05.1912) и должности. 03.07.1915 назначен председателем Кавалерской Думы ордена Св. Георгия. Состоял в резерве чинов при штабе Киевского ВО. 22.04.1917 зачислен в резерв чинов при штабе Петроградского ВО. Ген. от инфантерии (пр. 03.06.1917; ст. 15.07.1916; за боевые отличия). Уволен от службы 21.02.1918.
Добровольно вступил в РККА (1918). Член Высшей аттестационной комиссии (образована 07.05.1918).
В белых войсках Вост. фронта (предположительно перешел от красных в районе Перми). Вновь определен на службу 05.05.1919 с назначением начальником 2-й железнодорожной бригады войск А.В. Колчака. В войсках Дальневосточной армии - начальник отдельной железнодорожной бригады. 31.07.1920 награжден знаком отличия военного ордена «За Великий Сибирский поход». С 08.09 по 10.11.1920 являлся также начальником военных сообщений вооруженных сил Российской Восточной окраины. В войсках Временного Приамурского правительства был председателем комиссии для срочной ревизии инженерного ведомства. На 06.07.1922 состоял в распоряжении командующего войсками и флотом Временного Приамурского правительства генерал-лейтенанта М.К. Дитерихса. Другие награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1880); Св. Анны 3-й ст. (1885); Св. Станислава 2-й ст. (1890); Св. Анны 2-й ст. (1894); Св. Владимира 4-й ст. (1896); Св. Владимира 3-й ст. (1901); мечи к ордену Св. Владимира 3-й ст. (1905); Св. Станислава 1-й ст. с мечами (ВП 17.06.1906); Св. Анны 1-й ст. (06.12.1910); Св. Владимира 2 ст. с мечами (ВП 02.03.1915); Белого Орла с мечами (ВП 29.04.1915); Св. Александра Невского с мечами (ВП 17.01.1916).
Примечание: неясна дата старшинства В. в чине Генерал-лейтенанта. Списки генералам по старшинству 1913 и 1914 дают 30.05.1912, тогда как Список Ген. штаба 1914 - 12.06.1912.
Примечание: справочник кавалеров ордена Св. Александра Невского дает дату награждения В. этим орденом 10.05.1916, что противоречит данным В.К. Вохмянина, основанным на текстах Высочайших приказов.Примечание: Справочник кавалеров ордена Св. Георгия дает дату награждения В. орденом Св. Георгия 4-й ст. 26.11.1914. Эта дата вызывает сомнения, т.к. в текстах Высочайших приказов, публиковавшихся в приложении к журналу Разведчик, известие о награждении В. напечатано в №1255 от 18.11.1914 среди прочих награждений той же степенью ордена датированных 25.10.1914.
Примечание: идентификация служившего в армии адм. Колчака ген. Воронова как Н.М. Воронова дана на основании сведений И.В. Купцова. С.В. Волков в своем справочнике "Генералитет Российской империи..." приводит иные данные, полагая колчаковского ген. Воронова военным инженером А.А. Вороновым, уволенным от службы 12.05.1910 с производством в чин Генерал-лейтенанта и не состоявшим на службе в период мировой войны. До появления дополнительных известий вопрос об идентификации колчаковского ген. Воронова не может быть решен окончательно.
- Чины:
- Награды:
- Дополнительная информация:
- Источники:
- Залесский К.А. Кто был кто в Первой мировой войне. М., 2003.
- Е.В. Волков, Н.Д. Егоров, И.В. Купцов Белые генералы Восточного фронта Гражданской войны. М. Русский путь, 2003
- Кавтарадзе А.Г. Военспецы на службе Республики Советов. М., 1988.
- Информацию предоставил И. Купцов (Челябинск)
- "Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. Биобиблиографический справочник" РГВИА, М., 2004.
- Военно-исторический архив №12, 2005. Информацию предоставил Андрей Каркотко
- Список старшим войсковым начальникам, начальникам штабов: округов, корпусов и дивизий и командирам отдельных строевых частей. Санкт-Петербург. Военная Типография. 1913.
- Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914. Петроград, 1914
- Список Генерального штаба. Исправлен на 01.01.1916. Петроград, 1916
- Список Генерального штаба. Исправлен на 03.01.1917. Петроград, 1917
- Список Генерального штаба. Исправлен по 01.03.1918./Ганин А.В. Корпус офицеров Генерального штаба в годы Гражданской войны 1917-1922 гг. М., 2010.
- Список генералам по старшинству. Составлен по 15.04.1914. Петроград, 1914
- Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград, 1916
- Егоров Н.Д. Русский генералитет накануне Гражданской войны (Материалы к биографическому справочнику). М. 2004.
- Приказ войскам 2-й армии Северо-Западного фронта. 03.07.1915 г. №436. Информацию предоставил Юрий Бахурин.
- ПАФ от 03.06.1917.
- ВП 1914–1917 и ПАФ 1917. Информацию предоставил Вохмянин Валерий Константинович (Харьков)
- "Кавалеры Императорского ордена Святого Александра Невского. 1725 - 1917", т. 1-3 (сост. Пономарев В.П., Шабанов В.М.) - М., 2009.
- Фото из газеты Новое время (Иллюстрированное приложение) №14518 от 06(19).08.1916. Предоставил Illabes
- ВП по военному ведомству/Разведчик №1255, 18.11.1914
- ВП по военному ведомству/Разведчик №1275, 14.04.1915
- ВП по военному ведомству/Разведчик №1286, 30.06.1915